Hanes ariannol OPENGATE A NETWORK OF COMMUNITY CHAPLAINCY

Rhif yr elusen: 1113431
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021
Cyfanswm Incwm Gros £72.06k £58.12k £44.61k £33 £33
Cyfanswm gwariant £87.61k £83.95k £88.54k £16.15k £16.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A