Hanes ariannol THE MID-DERBYSHIRE ASSOCIATION FOR MOBILE PHYSIOTHERAPY

Rhif yr elusen: 1112204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £39.35k £41.85k £46.69k £53.20k £52.56k
Cyfanswm gwariant £38.90k £39.79k £46.89k £50.26k £51.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A