Ymddiriedolwyr EDUCATING KENYAN ORPHANS
Rhif yr elusen: 1116972

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolyn Leach | Cadeirydd | 29 August 2024 |
|
|
||||
Jocasta Fay | Ymddiriedolwr | 13 August 2024 |
|
|
||||
Nelson Orero Oenga | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Alexander Cross | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Deirdre Elizabeth Luftus | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Melanie Moulding | Ymddiriedolwr | 24 November 2006 |
|
|
||||
Grace Fay | Ymddiriedolwr | 24 November 2006 |
|
|
||||
Ruth Mallon | Ymddiriedolwr | 11 November 2006 |
|
|
||||
ALAN MOULDING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.