Hanes ariannol FRIENDS OF NORTHERN UGANDA (FONU)

Rhif yr elusen: 1116010
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2007 31/05/2008 31/05/2009 31/05/2010 31/05/2011
Cyfanswm Incwm Gros £4.72k £7.15k £2.02k £1.75k £3.11k
Cyfanswm gwariant £4.00k £4.66k £3.67k £2.05k £3.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A