Hanes ariannol HILLINGDON ACTION GROUP FOR ADDICTION MANAGEMENT (HAGAM)
Rhif yr elusen: 1112815
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £459.09k | £366.46k | £448.89k | £396.27k | £383.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £340.42k | £346.99k | £400.29k | £512.95k | £457.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £371.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.