Hanes ariannol THE FARSIDE

Rhif yr elusen: 1113627
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £2.99k £1.13k £2.67k £1.19k £1.87k
Cyfanswm gwariant £2.27k £1.86k £1.73k £1.84k £1.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A