Hanes ariannol FIELD FARM ANIMAL SANCTUARY

Rhif yr elusen: 1113650
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £3.98k £2.54k £2.54k £3.60k £6.36k
Cyfanswm gwariant £3.24k £2.30k £2.30k £3.60k £5.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A