Hanes ariannol PARK HALL PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1116409
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 27/09/2007 27/09/2009 27/09/2010 27/09/2011 27/09/2012
Cyfanswm Incwm Gros £5.89k £7.76k £8.25k £5.55k £7.46k
Cyfanswm gwariant £3.77k £4.63k £9.23k £7.25k £4.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A