Hanes ariannol K SPORTS FOOTBALL CLUB

Rhif yr elusen: 1114781
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £145.87k £110.42k £71.11k £102.96k £106.44k
Cyfanswm gwariant £144.61k £109.02k £63.20k £107.32k £117.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £330 N/A