Ymddiriedolwyr PORT
Rhif yr elusen: 1114217

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN STEWART | Cadeirydd | 16 May 2006 |
|
|
||||
ABIGAIL ANDREWS | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Dr Nigel John Meadows | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
||||
BARRY JOHN STEWART | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
||||
LESLEY CARMICHAEL | Ymddiriedolwr | 10 March 2018 |
|
|
||||
Ashlee Johnson | Ymddiriedolwr | 08 February 2015 |
|
|
||||
Kilian Fitzsimmons-Wilson | Ymddiriedolwr | 28 February 2014 |
|
|
||||
REBECCA MARY STANIER | Ymddiriedolwr | 05 August 2012 |
|
|
||||
SONIA FROST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN FROST | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.