Hanes ariannol MAYAN RURAL DEVELOPMENT TRUST

Rhif yr elusen: 1113690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £10.96k £15.66k £14.69k £11.82k £8.71k
Cyfanswm gwariant £11.99k £11.83k £13.61k £14.50k £9.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A