Ymddiriedolwyr PETWORTH FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1113784

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Barry Franks | Cadeirydd | 21 October 2014 |
|
|
||||
Brian Douglas Lanaghan | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Julia Helen Cussins | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
IAN EDWARD BARLOW | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Catherine Fiona Reid Jones | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Susan Hamilton | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Douglas James Rae | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Georgina Ann Willis | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.