ymddiriedolwyr WALESWIDE CYMRUGYFAN
Rhif yr elusen: 1114022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MEIRION MORRIS | Cadeirydd | 20 June 2017 |
|
|||||||||||||
Rev DAVID MARC OWEN | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|||||||||||||
Rev Dr Andrew James Ollerton | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|||||||||||||
Paul Smethurst | Ymddiriedolwr | 07 April 2014 |
|
|||||||||||||
Nigel Anthony James | Ymddiriedolwr | 29 October 2013 |
|
|||||||||||||
JAMES HOWARD PASSEY | Ymddiriedolwr | 21 February 2006 |
|
|||||||||||||
David Kenneth Dry | Ymddiriedolwr | 21 February 2006 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.