Hanes ariannol BREDENBURY COUNTY PRIMARY SCHOOL PTA

Rhif yr elusen: 1114466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 14/08/2019 14/08/2020 14/08/2021 14/08/2022 14/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £3.54k £8.81k £0 £650 £4.05k
Cyfanswm gwariant £3.21k £11.31k £173 £212 £3.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A