Hanes ariannol LIVING WATER INTERNATIONAL MINISTRY UK

Rhif yr elusen: 1115019
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 30/04/2012 01/04/2013 01/04/2014 23/04/2015
Cyfanswm Incwm Gros £4.12k £3.55k £1.87k £918 £0
Cyfanswm gwariant £3.37k £2.58k £1.50k £639 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A