ymddiriedolwyr VOLUNTEER CENTRE UTTLESFORD
Rhif yr elusen: 1114907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Boyce | Cadeirydd | 31 March 2020 |
|
|
||||
Hilary Oakley | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Charlotte Turner | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||
Gareth Oakland | Ymddiriedolwr | 13 July 2020 |
|
|||||
Robert Wallace | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Rowena Gardner | Ymddiriedolwr | 25 August 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.