Hanes ariannol MOTHERS AND DAUGHTERS SUPPORT GROUP UK

Rhif yr elusen: 1116906
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2009 31/07/2010 31/07/2011 31/07/2012 31/07/2013
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £620 £265
Cyfanswm gwariant £13.00k £0 £0 £500 £251
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A