Hanes ariannol LAMPETER SWIMMING POOL LTD

Rhif yr elusen: 1116040
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £163.68k £170.67k £153.44k £186.76k £168.24k
Cyfanswm gwariant £176.83k £178.79k £168.31k £207.30k £166.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A