Hanes ariannol CHATHAM GRAMMAR SCHOOL FOR BOYS (SCHOOL FUND)

Rhif yr elusen: 1114935
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £268.66k £280.16k £258.57k £237.73k £282.49k
Cyfanswm gwariant £250.56k £287.64k £275.48k £290.34k £193.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A