Hanes ariannol SOUTH AXHOLME COMMUNITY SWIMMING POOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1119741
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £182.66k | £122.58k | £40.19k | £167.90k | £156.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £167.28k | £147.99k | £62.50k | £161.26k | £160.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.15k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.78k | N/A | £27.39k | £53.85k | £1.71k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.