Hanes ariannol J P S HOUSING

Rhif yr elusen: 1116337
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £4.84m £5.27m £3.29m £27.29k £19.98k
Cyfanswm gwariant £4.84m £5.31m £3.32m £36.17k £28.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £19.98k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.84m £5.27m £3.29m N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.83m £5.31m £3.32m N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £12.14k £0 £8.73k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 N/A N/A