Hanes ariannol THE FOUNDATION FOR MOTHER AND CHILD HEALTH

Rhif yr elusen: 1117795
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.58k £34.98k £5.82k £1.04k £1.55k
Cyfanswm gwariant £9.53k £40.75k £5.93k £804 £1.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A