Hanes ariannol FRIENDS OF WYVERN COLLEGE

Rhif yr elusen: 1115500
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2008 31/01/2009 31/01/2010 31/01/2011 31/01/2012
Cyfanswm Incwm Gros £5.00k £1.62k £733 £1.22k £644
Cyfanswm gwariant £3.35k £2.59k £588 £1.51k £145
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A