Hanes ariannol SPECIAL TOYS EDUCATIONAL POSTAL SERVICE

Rhif yr elusen: 1115505
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
Cyfanswm Incwm Gros £0 £248.18k £169.40k £123.78k £184.31k
Cyfanswm gwariant £0 £193.72k £162.44k £162.52k £196.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A