ymddiriedolwyr HOME START NORTHAMPTON
Rhif yr elusen: 1116665
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER BROOKS | Cadeirydd |
|
||||||
Fiona Seymour | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Wayne Lawrence | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Peter Greenham | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Samantha Armsby | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|
||||
Paul Woodhouse | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Robin Draper | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||
Julia Halliwell | Ymddiriedolwr | 12 February 2018 |
|
|
||||
Angela Draper | Ymddiriedolwr | 03 October 2013 |
|
|
||||
DANIEL ROBERTS BA ACA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.