Hanes ariannol THE RECONCILIATION MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1121229
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £141.79k £157.82k £150.41k £220.96k £271.86k
Cyfanswm gwariant £99.99k £83.15k £103.03k £128.39k £158.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £18.10k N/A N/A