Hanes ariannol RAINBOWS PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1120323
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.08k £21.57k £31.82k £40.36k £49.86k
Cyfanswm gwariant £26.34k £22.22k £29.46k £42.94k £50.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £18.59k N/A £19.92k £30.59k £38.52k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £14.79k N/A N/A N/A