Hanes ariannol STEVENAGE CVS

Rhif yr elusen: 1116990
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 30/09/2013
Cyfanswm Incwm Gros £197.80k £197.95k £185.52k £115.49k £144.44k
Cyfanswm gwariant £182.09k £189.34k £196.00k £119.75k £211.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A