Hanes ariannol KIN (KIBERA IN NEED)

Rhif yr elusen: 1117658
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Cyfanswm Incwm Gros £242.74k £214.73k £133.74k £87.16k £110.92k
Cyfanswm gwariant £161.21k £178.15k £194.52k £188.38k £123.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0