Hanes ariannol WORLDWIDE HELPERS

Rhif yr elusen: 1117253
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £7.00k £5.50k £18.65k £17.60k £9.45k
Cyfanswm gwariant £5.40k £11.39k £17.50k £19.58k £8.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 N/A