Hanes ariannol GEDLING ALL HALLOWS PTA

Rhif yr elusen: 1117304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.88k £8.01k £4.10k £9.18k £6.15k
Cyfanswm gwariant £6.88k £7.03k £5.60k £5.27k £3.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A