Hanes ariannol PENDLE YOUNG FARMERS CLUB

Rhif yr elusen: 1119778
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £12.29k £4.23k £280 £3.52k £7.50k
Cyfanswm gwariant £9.45k £7.05k £2.31k £5.97k £3.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A