Ymddiriedolwyr HOOK VILLAGE HALLS CHARITABLE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1117754
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Saunderson Cadeirydd 25 June 2018
Dim ar gofnod
Ian Sealey Ymddiriedolwr 25 March 2024
Dim ar gofnod
Molly Greenland Mrs Ymddiriedolwr 25 March 2024
Dim ar gofnod
Louise Coster-Mills Ymddiriedolwr 26 September 2022
Dim ar gofnod
Michael James Ward Ymddiriedolwr 23 May 2022
Dim ar gofnod
Susan Jane Hinton Ymddiriedolwr 15 December 2014
Dim ar gofnod
Graham Peter Wickenden Ymddiriedolwr 17 November 2014
Dim ar gofnod
JEFF BURKE Ymddiriedolwr 16 June 2014
Dim ar gofnod