Hanes ariannol UGANDA LEARN4LIFE

Rhif yr elusen: 1118668
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015
Cyfanswm Incwm Gros £16.72k £17.96k £19.48k £12.87k £22.06k
Cyfanswm gwariant £15.75k £18.31k £11.64k £15.17k £24.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0