ymddiriedolwyr MALAIKA KIDS UK
Rhif yr elusen: 1118149
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Lamont | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Dr Simon Freeth-Cooper | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Alison Clewlow | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|||||
John Duncan Whitworth | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|
||||
Sophie Florentin Siu | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Martin David Stoll | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||
Francesca Ann Edwards | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||
Helen Veronica Marriage | Ymddiriedolwr | 12 May 2015 |
|
|
||||
ALAN SMITH EDWARDS | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
William Philip Cooke | Ymddiriedolwr | 15 January 2014 |
|
|
||||
EMILE FARHI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NIGEL WEIR FAWKES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.