Hanes ariannol THE WARLEY GATEWAY CLUB

Rhif yr elusen: 1118130
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £19.17k £26.89k £22.52k £21.97k £18.59k
Cyfanswm gwariant £16.56k £19.57k £16.67k £18.88k £14.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £5.25k £0 £5.60k £5.50k