Hanes ariannol ICE AND FIRE THEATRE COMPANY LIMITED

Rhif yr elusen: 1118200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £82.53k £78.35k £81.42k £109.73k £164.39k
Cyfanswm gwariant £87.03k £77.14k £109.94k £102.32k £151.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £28.56k £29.69k N/A N/A