Hanes ariannol NEW PARKS PLAY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1118541
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.43k | £133.79k | £183.53k | £139.49k | £142.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.51k | £129.45k | £162.76k | £156.60k | £140.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £121.20k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.11k | £3.51k | £121.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.