Ymddiriedolwyr BRISTOL GROUP OF ADVANCED MOTORCYCLISTS

Rhif yr elusen: 1118230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Tracy Robinson Ymddiriedolwr 10 April 2024
Dim ar gofnod
Harminder Singh Chana Ymddiriedolwr 10 April 2024
Dim ar gofnod
Geoff Sztypuljak Ymddiriedolwr 08 March 2023
Dim ar gofnod
Roy Demery Ymddiriedolwr 09 March 2022
Dim ar gofnod
Brendan Molony Ymddiriedolwr 09 March 2022
Dim ar gofnod
Clare Holloway Ymddiriedolwr 15 June 2021
Dim ar gofnod
David Gregory Thomas Ymddiriedolwr 11 March 2020
Dim ar gofnod