Hanes ariannol RENDEZVOUS A CLUB FOR DISABLED PEOPLE WITH WALKING DIFFICULITIES

Rhif yr elusen: 1119539
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015
Cyfanswm Incwm Gros £5.51k £2.67k £2.78k £1.82k £1.79k
Cyfanswm gwariant £3.92k £2.50k £1.75k £2.22k £1.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A