Hanes ariannol HOMOEOPATHY FOR ALL

Rhif yr elusen: 1120370
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2013 31/01/2014 31/01/2015 31/01/2016 31/01/2017
Cyfanswm Incwm Gros £2.92k £0 £0 £246 £0
Cyfanswm gwariant £2.88k £2.98k £664 £1.66k £64
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0