Hanes ariannol ZOMBA MENTAL HEALTH LINK

Rhif yr elusen: 1119153
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 98 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £20 £526 £710 £7.15k £757
Cyfanswm gwariant £1.94k £5.04k £1.69k £2.35k £83
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A