Hanes ariannol CORNER NINE ARTS PROJECT

Rhif yr elusen: 1120157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £13.46k £8.99k £10.78k £868 £8.65k
Cyfanswm gwariant £19.73k £9.80k £3.34k £8.95k £3.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.18k N/A N/A N/A N/A