Dogfen lywodraethu East Surrey Performing Arts
Rhif yr elusen: 1122724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16/12/2006 AS AMENDED ON 02/04/2014 as amended on 22 Nov 2018 as amended on 25 Apr 2024 as amended on 28 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
2.1.1 To educate the public in the Dramatic and Operatic Arts. 2.1.2 To further the development of public appreciation and taste in the said Arts. 2.1.3 To promote Musical, Dramatic and Operatic works.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED, IN PRACTICE LOCAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.