Hanes ariannol COMBINATION DANCE COMPANY

Rhif yr elusen: 1123954
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.60k £36.56k £79.54k £60.67k £95.11k
Cyfanswm gwariant £23.91k £19.62k £64.62k £74.69k £90.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £6.17k £884 £3.72k £4.75k £5.78k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.45k £13.83k £19.19k £19.02k £22.70k