Ymddiriedolwyr EAST OF ENGLAND APPLES AND ORCHARDS PROJECT
Rhif yr elusen: 1120084

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Metcalfe | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|
||||
Finlay Maclennan | Ymddiriedolwr | 15 August 2024 |
|
|
||||
Kornelia Deppe | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Nicola Lewis | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Rosemary Wayman | Ymddiriedolwr | 11 July 2020 |
|
|
||||
Sarah Wileman | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Peter Thomas Neil Reeve | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|
||||
CLARE VERONICA STIMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.