Hanes ariannol FUTURE SKILLS TRAINING

Rhif yr elusen: 1119501
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £120.47k £111.17k £90.46k £132.25k £237.39k
Cyfanswm gwariant £118.88k £109.54k £81.20k £146.61k £193.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £27.08k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £5.21k £4.13k £16.50k