Hanes ariannol ROMSEY AND DISTRICT CITIZENS ADVICE BUREAU

Rhif yr elusen: 1119229
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 30/06/2014
Cyfanswm Incwm Gros £92.96k £97.12k £103.24k £108.56k £156.27k
Cyfanswm gwariant £97.15k £96.71k £102.14k £96.88k £111.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A