Hanes ariannol DULWICH GOING GREENER

Rhif yr elusen: 1120682
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £6.02k £638 £512 £511 £3
Cyfanswm gwariant £1.05k £1.65k £1.38k £401 £443
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A