Hanes ariannol SEAHAM ROCK BANDS

Rhif yr elusen: 1121123
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £11.25k £11.52k £11.38k £10.79k £9.91k
Cyfanswm gwariant £11.25k £11.52k £11.38k £10.79k £9.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A